Département des relations ecclésiastiques extérieures
Le site utilise des cookies pour vous montrer les informations les plus récentes. En continuant à utiliser le site, vous consentez à l'utilisation de vos métadonnées et cookies. Politique des cookies
Le métropolite Hilarion de Volokolamsk a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères grec
Le 24 juin 2018, avec la bénédiction de Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie, le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, est arrivé à Athènes. Le 25 juin, il a été reçu au ministère des Affaires étrangères de la République grecque par le vice-ministre des Affaires étrangères, I. Amanatidis.
Accueillant l’hiérarque russe, I. Amanatidis a remercié le métropolite Hilarion de sa contribution aux travaux du forum athénien pour le pluralisme interreligieux au Proche-Orient (30-31 octobre 2017), soulignant aussi l’importance de la participation du Patriarcat de Moscou à la 25e Assemblée générale interparlementaire de l’Orthodoxie. Le vice-ministre a aussi déclaré sa satisfaction de la récente visite du ministre des Affaires étrangères de son pays, N. Kotzias, à Moscou, dans le cadre de laquelle il avait rencontré le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie.
De son côté, le président du DREE a constaté l’importance de rencontres régulières pour maintenir des relations fraternelles entre les peuples russe et grec, unis par une communauté de foi et par des liens historiques très anciens. Les deux parties ont abordé de nombreuses questions ayant trait à l’agenda panorthodoxe.
Prenaient part à la rencontre : l’archiprêtre Igor Iakimtchouk, secrétaire du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou aux relations interorthodoxes, le prêtre Anatoli Tchouriakov et l’hiérodiacre Grégoire (Sokolov), collaborateurs du DREE, F. Kalaïdov, collaborateur de l’Ambassade de Russie en Grèce, ainsi que des diplomates grecs.
Patriarche
Président du Département
22.09.2024
11.09.2024
14.10.2020
28.08.2020